Informazioni su Boillat décolletage S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Boillat décolletage S.A.
- Boillat décolletage S.A. con sede a Loveresse è una Società anonima nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega». Boillat décolletage S.A. è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 06.12.1974.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 08.02.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-101.654.021.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.12.1974
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Loveresse
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.000.290-9
IDI/IVA
CHE-101.654.021
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Décolletage de pièces d'horlogerie et de tous genres.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduco, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce S.A. | Biel/Bienne | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Boillat décolletage SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Boillat décolletage S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005094200, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Boillat décolletage S.A., à Loveresse, CHE-101.654.021, société anonyme (No. FOSC 222 du 16.11.2015, p.0, Publ. 2483143).
Nouvelle adresse:
Benevis 2, 2732 Loveresse.
Inscription ou modification de personne(s):
Boillat, Jacques, de Loveresse, à Loveresse, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 2483143, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Boillat décolletage S.A., à Loveresse, CHE-101.654.021, société anonyme (No. FOSC 245 du 18.12.2002, p. 4, Publ. 778590).
Inscription ou modification de personne(s):
Fiduco, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce S.A. (CHE-107.179.030), à Biel/Bienne, organe de révision [précédemment: Fiduco, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce S.A., , à Bienne].
Numero di pubblicazione: 778590, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Boillat décolletage S.A., à Loveresse, décolletage de pièces d'horlogerie et de tous genres, société anonyme (FOSC no 233 du 29.11.1989, p. 4831).
Personnes et signatures radiées:
Boillat, Jean-Pierre, de Loveresse, à Loveresse, administrateur, avec signature individuelle;
Boillat, Renée, de Loveresse, à Loveresse, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personnes:
Boillat, Jacques, de Loveresse, à Loveresse, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président];
Fiduco, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce S.A., à Bienne, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.