Informazioni su 'Bliib Gsund' Natur-Versand AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu 'Bliib Gsund' Natur-Versand AG
- 'Bliib Gsund' Natur-Versand AG opera nel settore «Commercio di prodotti alimentari» ed è attualmente attiva. La sede è a Birsfelden.
- 'Bliib Gsund' Natur-Versand AG ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 01.04.2022.
- L’azienda 'Bliib Gsund' Natur-Versand AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-109.309.355.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.08.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Birsfelden
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.004.805-5
IDI/IVA
CHE-109.309.355
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Versand von Nahrungsmitteln und anderen Produkten, vorwiegend aus naturgemässer Herstellung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MBT Baumann Treuhand AG | Allschwil | 30.06.2004 | 14.07.2009 | |
CALANDA Treuhand AG | Chur | <2004 | 29.06.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- "Bliib Gsund" Natur-Versand AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: 'Bliib Gsund' Natur-Versand AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005440900, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
"Bliib Gsund" Natur-Versand AG, in Birsfelden, CHE-109.309.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehling, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Greussenheim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hähnel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Greussenheim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005114326, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
"Bliib Gsund" Natur-Versand AG, in Birsfelden, CHE-109.309.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Greussenheim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005035987, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
"Bliib Gsund" Natur-Versand AG, in Birsfelden, CHE-109.309.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, Dimitri, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausheer, Markus, von Zürich, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.