Informazioni su Blättler Investment Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Blättler Investment Holding AG
- Blättler Investment Holding AG con sede a Beringen è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». Blättler Investment Holding AG è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 22.07.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SH è il seguente: CHE-110.365.490.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.12.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Beringen
Ufficio del registro di commercio
SH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-290.3.014.631-6
IDI/IVA
CHE-110.365.490
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Halten von Beteiligungen an Handels- und Fabrikationsgesellschaften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 22.07.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Mannhart + Fehr Treuhand AG | Schaffhausen | 15.07.2004 | 21.07.2022 | |
Trevi-Treuhand, Rolf Degen | Oberwil (BL) | <2004 | 14.07.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Blättler Investment Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005527147, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Blättler Investment Holding AG, in Beringen, CHE-110.365.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S.15, Publ. 5333118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5333118, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Blättler Investment Holding AG, in Thayngen, CH-290.3.014.631-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2004, S. 12, Publ. 2360220).
Statutenänderung:
29.10.2009.
Sitz neu:
Beringen.
Domizil neu:
Industriestrasse 11, 8222 Beringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numero di pubblicazione: 2360220, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Blättler Investment Holding AG, in Thayngen, CH-290.3.014.631-6, Halten von Beteiligungen an Handels- und Fabrikationsgesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2004, S. 12, Publ. 2058286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevi-Treuhand, Rolf Degen, in Oberwil BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.