Informazioni su Birmann-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Birmann-Stiftung
- Birmann-Stiftung ha sede a Liestal, è attiva e opera nel ramo «Altri servizi sociali».
- Birmann-Stiftung è stata costituita nel 04.09.1965.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 20.09.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione Birmann-Stiftung è iscritta con l’IDI CHE-107.791.231.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Connos AG, kaipali von künsberg, Madeleine Quadfass-Stiftung.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Nicole Imobersteg-Chèvre,
Adrian Lukas Schaller,
Beat Ewald Zeller,
Verena Schürmann,
Roland Plattner
i più recenti aventi diritto di firma
Nicole Imobersteg-Chèvre,
Adrian Lukas Schaller,
Beat Ewald Zeller,
Verena Schürmann,
Roland Plattner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.09.1965
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Liestal
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.7.914.474-4
IDI/IVA
CHE-107.791.231
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bekämpfung der Armut in ihren Ursachen und Wirkungen auf dem Gebiete des Kantons Basel-Landschaft. Namentlich soll eine Jugend- und Familienfürsorgestelle betrieben werden.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hersberger Revisionsgesellschaft AG | Seltisberg | 11.06.2012 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Adiuvo Treuhand & Consulting GmbH | Reinach (BL) | 27.07.2010 | 10.06.2012 | |
Lotus Treuhand AG | Oberwil (BL) | 15.01.2008 | 26.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Birmann-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006134451, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Birmann-Stiftung, in Liestal, CHE-107.791.231, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2023, Publ. 1005886549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Irene, von Boltigen, in Arisdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imobersteg, Nicole, von Wittinsburg, in Wittinsburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005886549, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Birmann-Stiftung, in Liestal, CHE-107.791.231, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005758165).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Adrian, von Zürich, in Ziefen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005758165, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Birmann-Stiftung, in Liestal, CHE-107.791.231, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005515230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Hans Peter, von Wangen an der Aare, in Oberdorf BL, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger-Meier, Beatrice, von Wintersingen, in Rickenbach BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Irene, von Boltigen, in Arisdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zeller, Beat Ewald, von Liestal, in Tecknau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.