Informazioni su Bimex Energy AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bimex Energy AG
- Bimex Energy AG con sede a Uetendorf è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di motori elettrici e generatori». Bimex Energy AG è attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 13.04.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-112.460.165.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.07.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Uetendorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.017.223-4
IDI/IVA
CHE-112.460.165
Ramo economico
Fabbricazione di motori elettrici e generatori
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Produktion, Handel, Service und Vermietung von Notstromanlagen und weiteren technischen Produkten. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidatio Treuhand AG | Steffisburg | 28.05.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
B&N Treuhand GmbH | Steffisburg | 02.08.2005 | 27.05.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bimex Energy AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005722557, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bimex Energy AG, in Uetendorf, CHE-112.460.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Beat, von Luzern, in Spiez, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbrügg, Samuel, von Reichenbach im Kandertal, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005610700, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bimex Energy AG, in Uetendorf, CHE-112.460.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116248).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbrügg, Samuel, von Reichenbach im Kandertal, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Beat, von Luzern, in Spiez, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005116248, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bimex Energy AG, in Uetendorf, CHE-112.460.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanzenried, Martin, von Horrenbach-Buchen, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Markus, von Neckertal, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mogelsberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Beat, von Luzern, in Spiez, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanz, Patrick, von Eriswil, in Thierachern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.