Indirizzo
c/o Vetter Consulting AG
Feldstrasse 22
8200 Schaffhausen
Informazioni su BIM Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BIM Holding AG
- BIM Holding AG ha sede a Schaffhausen, è attiva e opera nel ramo «Esercizio di una società partecipate».
- La dirigenza dell’azienda BIM Holding AG fondata il 26.06.1989 è composta da 3 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.03.2021.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-101.613.068.
- Oltre all’azienda BIM Holding AG sono iscritte 19 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Alber Treppen GmbH, allswiss AG, ALPEGO Flughafen 22.te AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Joakim Muskantor,
Christian Martin Risch,
Bernhard Muskantor
i più recenti aventi diritto di firma
Joakim Muskantor,
Christian Martin Risch,
Bernhard Muskantor
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.06.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schaffhausen
Ufficio del registro di commercio
SH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-290.3.001.441-1
IDI/IVA
CHE-101.613.068
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Anlage von finanziellen Mitteln. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDS Wirtschaftsprüfungs AG | Frauenfeld | <2004 | 03.01.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BIM Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005120301, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
BIM Holding AG, in Schaffhausen, CHE-101.613.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053539).
Domizil neu:
c/o Vetter Consulting AG, Feldstrasse 22, 8200 Schaffhausen.
Numero di pubblicazione: HR02-1005053539, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
BIM Holding AG, in Schaffhausen, CHE-101.613.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaible, René, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muskantor, Joakim, schwedischer Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004829492, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
BIM Holding AG, in Schaffhausen, CHE-101.613.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482227).
Statutenänderung:
03.02.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Anlage von finanziellen Mitteln. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.