Informazioni su Bike Park Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bike Park Immobilien AG
- Bike Park Immobilien AG ha sede a Pfäffikon ZH ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 27.05.2014.
- Il 21.08.2018 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-275.288.406.
- Oltre all’azienda Bike Park Immobilien AG sono iscritte 4 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Bikers Base 8372 GmbH, Coolinarix GmbH, Indoor Bike Park Pfäffikon AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.05.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pfäffikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.040.622-2
IDI/IVA
CHE-275.288.406
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Erwerb, den Verkauf, die Verwaltung und Vermietung eigener und fremder Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bike Park Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4424983, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bike Park Immobilien AG, in Pfäffikon, CHE-275.288.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455035).
Domizil neu:
Schanzweg 11, 8330 Pfäffikon ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker Nebel, Claudia, von Obermumpf, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3455035, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bike Park Immobilien AG, in Pfäffikon, CHE-275.288.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2014, Publ. 1530639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kull-Schellenberg, Jasmina Mirjana, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1530639, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bike Park Immobilien AG, in Pfäffikon, CHE-275.288.406, Oberwilerstrasse 12, 8330 Pfäffikon ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Erwerb, den Verkauf, die Verwaltung und Vermietung eigener und fremder Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 750'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 750'000.00.
Aktien:
750 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wildling, Thomas Andreas, von Egerkingen, in Fehraltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kull-Schellenberg, Jasmina Mirjana, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neukom, Gilbert, von Beringen, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker Nebel, Claudia, von Obermumpf, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.