Sede principale
Altre succursale (3)
Informazioni su Bigler AG, Ingenieure & Planer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bigler AG, Ingenieure & Planer
- Bigler AG, Ingenieure & Planer ha sede a Altdorf UR, è attiva e opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda Bigler AG, Ingenieure & Planer fondata il 22.12.1999 è composta da 0 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 08.04.2022.
- Bigler AG, Ingenieure & Planer è iscritta nel cantone UR con l’IDI CHE-134.997.841.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.1999
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Altdorf (UR)
Ufficio del registro di commercio
UR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-120.9.001.611-8
IDI/IVA
CHE-134.997.841
CHE-105.739.395 IVA
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Ingenieur- und Planungsbüros, Ausführung von Projekten als Generalunternehmung; kann Liegenschaften erwerben, vermieten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bigler AG, Ingenieure & Planer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005446387, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Bigler AG, Ingenieure & Planer, in Altdorf (UR), CHE-134.997.841, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032217).
Hauptsitz in:
Schwyz.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund von Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Daniel, von Altdorf (UR), in Seedorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Lukas, von Spiringen, in Altdorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005032217, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Bigler AG, Ingenieure & Planer, in Altdorf (UR), CHE-134.997.841, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, S.0, Publ. 6529198).
Hauptsitz in:
Schwyz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Daniel, von Altdorf (UR), in Seedorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Lukas, von Spiringen, in Altdorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6529198, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Bigler AG, Ingenieure & Planer, in Altdorf UR, CH-120.9.001.611-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 19, Publ. 5535208).
mit Hauptsitz in:
Schwyz.
Domizil neu:
Hagenstrasse 6, 6460 Altdorf UR.