Informazioni su Bierfabrik Gelterkinden KmG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bierfabrik Gelterkinden KmG
- Bierfabrik Gelterkinden KmG a Gelterkinden è una Società in accomandita nel ramo «Commercio di prodotti alimentari». Bierfabrik Gelterkinden KmG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Bierfabrik Gelterkinden KmG fondata il 04.04.2017 è composta da 8 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.02.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Bierfabrik Gelterkinden KmG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.04.2017
Forma giuridica
Società in accomandita
Domicilio legale dell'azienda
Gelterkinden
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.2.020.979-6
IDI/IVA
CHE-433.220.036
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Vertrieb von Getränken, insbesondere von Bieren aus aller Welt sowie Verkauf von Geschenkartikeln; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bierfabrik, Bucher, Bruggisser, Messer KLG
- Bierfabrik, Bucher, Bruggisser, Liechti, Messer KLG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bierfabrik Gelterkinden KmG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005671917, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 163 vom 05.01.2023. Bierfabrik Gelterkinden KmG, in Gelterkinden, CHE-433.220.036, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660187).
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt.
Numero di pubblicazione: HR02-1005660187, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 163 vom 05.01.2023. Bierfabrik Gelterkinden KmG, in Gelterkinden, CHE-433.220.036, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648564).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Nadine, von Rünenberg, in Gelterkinden, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 2'240.00 [nicht: von Gelterkinden, in Rünenberg].
Numero di pubblicazione: HR02-1005648564, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Bierfabrik, Bucher, Bruggisser, Messer KLG, in Gelterkinden, CHE-433.220.036, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358963).
Firma neu:
Bierfabrik Gelterkinden KmG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruggisser, Yves, von Gelterkinden, in Gelterkinden, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Nadine, von Winterthur, in Gelterkinden, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Carmen, von Roggwil (BE), in Zunzgen, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 2'240.00;
Grieder, Nadine, von Gelterkinden, in Rünenberg, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 2'240.00;
Paone, Adriano, von Altbüron, in Gelterkinden, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 2'240.00;
Paone, Linda, von Zeglingen, in Gelterkinden, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 2'240.00;
Wirz, Angela, von Zofingen, in Gelterkinden, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 2'240.00;
Wirz, Rolf, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 2'240.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.