Informazioni su Bières & Co Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bières & Co Sàrl
- Bières & Co Sàrl con sede a Corgémont è una Società a garanzia limitata nel ramo «Fabbricazione di bevande (con alcool)». Bières & Co Sàrl è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Bières & Co Sàrl è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 26.01.2017. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Bières & Co Sàrl è iscritta con l’IDI CHE-319.587.827.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.10.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Corgémont
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.061.808-7
IDI/IVA
CHE-319.587.827
Ramo economico
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la production et la vente de produits brassicoles. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bières & Co Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3307031, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bières & Co Sàrl, à Corgémont, CHE-319.587.827, société à responsabilité limitée (No. FOSC 209 du 29.10.2014, Publ. 1792847).
Nouvelle adresse:
Grand-Rue 19, 2606 Corgémont.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Liechti, Didier Pierre, de Landiswil, à Cortébert, associé et vice-président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Grosso, Raffaele Riccardo, ressortissant italien, à Biel/Bienne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Corgémont, associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1792847, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bières & Co Sàrl, à Corgémont, CHE-319.587.827, Chemin du Ruisselet 1, 2606 Corgémont, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.10.2014.
But:
La société a pour but la production et la vente de produits brassicoles. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par courrier écrit, par téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration du 20.10.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Grosso, Raffaele Riccardo, ressortissant italien, à Corgémont, associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Liechti, Didier Pierre, de Landiswil, à Cortébert, associé et vice-président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.