Informazioni su Bergkäserei Marbach AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bergkäserei Marbach AG
- Bergkäserei Marbach AG ha sede a Marbach LU ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Produzione di commestibili».
- La dirigenza dell’azienda Bergkäserei Marbach AG fondata il 28.11.2006 è composta da 6 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.08.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-113.287.082.
- Attualmente 2 marchi o applicazioni per marchi sono registrate nella base di dati dell'IPI.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Othmar Dubach,
Dr. Stefan Friedrich Felder,
Josef Bernhard Wyss,
André Bernet
i più recenti aventi diritto di firma
Othmar Dubach,
Dr. Stefan Friedrich Felder,
Michael Jaun,
Regula Jaun-Felder,
Josef Bernhard Wyss
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.11.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Escholzmatt-Marbach
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.787.059-4
IDI/IVA
CHE-113.287.082
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verarbeitung von Milch in Käse und andere Milchprodukte nach marktwirtschaftlichen Prinzipien; Handel mit Milch, Käse, Milchprodukten sowie Lebens- und Genussmitteln aller Art; Beteiligungen; Erwerb oder WeitervVeräusserung von Grundstücken.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Schüpfheim | 22.09.2010 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KMU Treuhand und Revisions AG | Bern | 04.12.2006 | 21.09.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Käserei Marbach-Schangnau AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
06.05.2019 | attivo | 76485/2018 | |
29.01.2001 | attivo | 08855/2000 |
Ultimi comunicati FUSC: Bergkäserei Marbach AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006101570, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bergkäserei Marbach AG, in Escholzmatt-Marbach, CHE-113.287.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005901000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Erich, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005901000, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bergkäserei Marbach AG, in Escholzmatt-Marbach, CHE-113.287.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005618146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Peter, von Rain, in Rain, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wey, Leonhard, von Entlebuch und Geuensee, in Entlebuch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felder, Kurt, von Escholzmatt-Marbach, in Büron, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Othmar, von Ufhusen und Fischbach, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005618146, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bergkäserei Marbach AG, in Escholzmatt-Marbach, CHE-113.287.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005298011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinrich, Renya, von Unterägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.