Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Andreas Streit
Liebewilstrasse 164
3173 Oberwangen b. Bern
Informazioni su Berggenossenschaft Wangental in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.07.1966
Cancellazione dal registro delle imprese
03.10.2016
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.5.014.962-3
IDI/IVA
CHE-102.265.395
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung und Hebung der Qualität und des Wertes des Jungviehs der Mitglieder durch möglichst langfristiges Pachten geeigneter Bergweiden und Sömmerung.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Berggenossenschaft Wangental
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Berggenossenschaft Wangental in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3085011, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berggenossenschaft Wangental in Liquidation, in Köniz, CHE-102.265.395, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1385141). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1385141, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berggenossenschaft Wangental, in Köniz, CHE-102.265.395, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6782972).
Firma neu:
Berggenossenschaft Wangental in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Andreas, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Streit, Franz, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6782972, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berggenossenschaft Wangental, in Köniz, CH-035.5.014.962-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 20.07.1966, S. 2335).
Statutenänderung:
23.05.2012.
Domizil neu:
c/o Andreas Streit, Liebewilstrasse 164, 3173 Oberwangen b. Bern.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und der Amtsanzeiger.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 23.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Werner, von Mühleberg, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burren, Ernst, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit-Spycher, Fritz, von Köniz, in Liebewil (Köniz), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spycher, Werner, von Köniz, in Herzwil (Köniz), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balsiger, Fritz, von Bern, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied und Bergmeister, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathys, Paul, von Schangnau, in Liebewil (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuner, Fritz, von Bern, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Andreas, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Winzenried, Daniel, von Köniz, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, Franz, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Hans Peter, von Wynigen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Alfred Ernst, von Biglen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.