Informazioni su Bélet Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bélet Holding SA
- Bélet Holding SA è una Società anonima con sede a Vendlincourt. Bélet Holding SA appartiene al settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 15.10.2007 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 23.10.2019.
- L’azienda Bélet Holding SA è iscritta con l’IDI CHE-113.866.860.
- Attualmente l'azienda Bélet Holding SA ha registrato 3 marchi o applicazioni per marchi all'IPI.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Roxane Julie Madeleine Piquerez-Maître,
Arnaud Maître,
Madeleine Maître-Bélet
i più recenti aventi diritto di firma
Roxane Julie Madeleine Piquerez-Maître,
Arnaud Maître,
Madeleine Maître-Bélet
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.10.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Vendlincourt
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.004.403-4
IDI/IVA
CHE-113.866.860
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Acquisition et administration de participations.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | 23.10.2019 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Audit Transjurane SA | Delémont | 12.09.2013 | 22.10.2019 | |
Cabinet d'Audit et d'Expertises SA en liquidation | Delémont | 13.01.2011 | 11.09.2013 | |
Fiduciaire Jean-Claude Courtet SA | Delémont | 19.10.2007 | 12.01.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
01.05.2014 | attivo | 54349/2014 | |
01.05.2014 | attivo | 54350/2014 |
Ultimi comunicati FUSC: Bélet Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004743902, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Bélet Holding SA, à Vendlincourt, CHE-113.866.860, société anonyme (No. FOSC 214 du 05.11.2014, p.0, Publ. 1805957).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Audit Transjurane SA (CH-670.3.002.594-8), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 1805957, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Bélet Holding SA, à Vendlincourt, CHE-113.866.860, société anonyme (No. FOSC 176 du 12.09.2013, Publ. 1074025).
Nouvelle adresse:
Les Gasses 11, 2943 Vendlincourt.
Numero di pubblicazione: 1074025, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Bélet Holding SA, à Vendlincourt, CH-670.3.004.403-4, société anonyme (No. FOSC 9 du 13.01.2011, p. 10, Publ. 5983514).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cabinet d'Audit et d'Expertises SA (CH-670.3.000.974-3), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Audit Transjurane SA (CH-670.3.002.594-8), à Delémont, organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.