Informazioni su Beerinvest AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Beerinvest AG
- Beerinvest AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario». La sede si trova a Zürich.
- La dirigenza dell’azienda Beerinvest AG è composta da 3 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 08.08.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-102.143.102.
- Oltre all’azienda Beerinvest AG sono iscritte 13 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Catley Trading AG, Contact International Holding AG, Ebury Partners Switzerland AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.08.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.000.619-5
IDI/IVA
CHE-102.143.102
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt im Sinne einer Holdinggesellschaft die direkte oder indirekte Gründung, Verwaltung, Finanzierung, den Erwerb und den Verkauf von in- und ausländischen Beteiligungen, Aktien, anderen Geschäftsanteilen und Zweigniederlassungen. Die Gesellschaft kann im Interesse des Gesamtkonzerns Hilfstätigkeiten für alle Konzerngesellschaften wahrnehmen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Zudem kann die Gesellschaft direkte oder indirekte Finanzierungs-, Sanierungs-, Sicherungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhandgesellschaft Revima AG in Liquidation | Zug | <2004 | 21.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Beerinvest Ltd
- Beerinvest SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beerinvest AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005811592, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Beerinvest AG, in Zürich, CHE-102.143.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Zorah, von Männedorf, in Volketswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005097641, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Beerinvest AG, in Zürich, CHE-102.143.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506336).
Statutenänderung:
29.01.2021.
Aktien neu:
2'400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'400'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 21.07.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 21.07.2004 einen voll liberierten Stammanteil zu EUR 750'000.00 an der Lehmann GmbH Präzisionswerkzeuge Schleifservice, in Kleinförstchen (DE), zum Preis von höchstens EUR 900'000.00 zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Marcel, von Birrwil, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hofmann, Kay, von Grüningen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004506336, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Beerinvest AG, in Zürich, CHE-102.143.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043695).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budde, Ingrid, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Kay, von Grüningen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hofmann, Kay Peter];
Känzig, Irena, kroatische Staatsangehörige, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.