Informazioni su Bavirex GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bavirex GmbH
- Bavirex GmbH con sede a Thalwil è una Società a garanzia limitata nel ramo «Commercio di beni di consumo». Bavirex GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Bavirex GmbH è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 31.05.2013.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-112.742.126.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.01.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Thalwil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.032.523-4
IDI/IVA
CHE-112.742.126
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den Import und Vertrieb von Hygieneprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bavirex GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7210154, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bavirex GmbH, in Thalwil, CH-020.4.032.523-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2011, Publ. 6098276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Horgen, in Horw, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franchetto-Wespi, Gabriele, von Volketswil, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: in Coto de Caza (CA/US) und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Franchetto, Renato, von Volketswil, in Kilchberg ZH, mit Einzelunterschrift [bisher: in Coto de Caza (CA/US), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00].
Numero di pubblicazione: 6098276, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bavirex GmbH, in Thalwil, CH-020.4.032.523-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2011, S. 0, Publ. 6056332). Gemäss Erklärung vom 15.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franchetto, Renato, von Volketswil, in Coto de Caza (CA/US), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Baumann, Daniel, von Horgen, in Horw, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6056332, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bavirex GmbH, in Thalwil, CH-020.4.032.523-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2008, S. 20, Publ. 4605434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrensperger, Dr. Markus, von Winterthur, in Hettlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.