Informazioni su Bauer Renens S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bauer Renens S.A.
- Bauer Renens S.A. da Renens VD opera nel ramo «Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 21.04.1954.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 19.03.2021.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-102.700.882.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.04.1954
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Renens (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.073.375-4
IDI/IVA
CHE-102.700.882
Ramo economico
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce d'articles de papeterie et librairie, meubles, machines et articles de bureau, livres et ouvrages de cartographie.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MY Fiduciaire SA | Prilly | <2004 | 18.04.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bauer Renens SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bauer Renens S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005128932, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Bauer Renens S.A., à Renens (VD), CHE-102.700.882 (FOSC du 19.04.2018, p. 0/4182489). Baehni Philippe et Baehni Kathryn ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Santato Nicolas, de France, à Arthaz-Pont-Notre-Dame (France), président, avec signature individuelle, et Duthon Daniel, de Yverdon-les-Bains, à Pampigny, avec signature individuelle, sont membres du conseil d'administration.
Numero di pubblicazione: 4182489, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Bauer Renens S.A., à Renens (VD), CHE-102.700.882 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 29 mars 2018. Selon déclaration du 29 mars 2018, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. MY Fiduciaire SA (CH-550-0080853-3) n'est plus organe de révision. Bauer Helene n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: 5359646, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Bauer Renens S.A., à Renens (VD), CH-550-0073375-4, commerce d'articles de papeterie et librairie, meubles, machines et articles de bureau, livres et ouvrages de cartographie (FOSC du 11.09.1998, p. 6309). L'organe de révision Fiduciaire W. Jeanbourquin SA, maintenant à Prilly, a modifié sa raison de commerce en MY Fiduciaire SA (CH-550-0080853-3).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.