Informazioni su Baldag Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Baldag Immobilien AG
- Baldag Immobilien AG opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Oberuzwil.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 22.06.1965.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 06.04.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-107.854.883.
- Allo stesso indirizzo come Baldag Immobilien AG sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: AF Technology AG, Baldegger Automobile AG Oberuzwil, Baldegger Immobilien AG Oberuzwil.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.06.1965
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberuzwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.000.970-4
IDI/IVA
CHE-107.854.883
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Verwaltung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
inspecta treuhand ag | St. Gallen | 19.06.2020 | 27.01.2021 | |
FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG | Köniz | 26.03.2008 | 18.06.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Baldag AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Baldag Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005719229, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Baldag AG, in Oberuzwil, CHE-107.854.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005150189).
Statutenänderung:
30.03.2023.
Firma neu:
Baldag Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Verwaltung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfer, Lara, von Jonschwil, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Baldegger, Lara, in St. Gallen].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.