Informazioni su Bär Liegenschaften AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bär Liegenschaften AG
- Bär Liegenschaften AG da Aarburg opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- Bär Liegenschaften AG ha 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 21.11.2017.
- Bär Liegenschaften AG è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-105.777.734.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.08.1964
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aarburg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.919.203-4
IDI/IVA
CHE-105.777.734
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Halten, Vermieten, Verwaltung und Verkauf von Immobilien; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Wirz Treuhand AG, Schöftland | Schöftland | <2004 | 25.06.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bär Haustechnik AG
- Bär Otto AG Haustechnik
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bär Liegenschaften AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3882667, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bär Liegenschaften AG, in Aarburg, CHE-105.777.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3133199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Michael, von Menziken, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3133199, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bär Liegenschaften AG, in Aarburg, CHE-105.777.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2013, Publ. 7143614).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär, Markus, von Menziken, in Rothrist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7143614, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bär Liegenschaften AG, in Aarburg, CHE-105.777.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6737096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavozzi, Giovanni, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Max, von Kölliken, in Bibbona (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Michael, von Menziken, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.