Succursale (3)
Informazioni su Bächtold & Moor AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bächtold & Moor AG
- Bächtold & Moor AG a Bern è una Società anonima nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Bächtold & Moor AG è attiva.
- Bächtold & Moor AG è stata costituita nel 03.03.1966.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 14.05.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-105.974.720.
- Allo stesso indirizzo come Bächtold & Moor AG sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: Bächtold & Moor Holding AG, China Cultural Center, Crea Coiffure Beatrice Zucchet.
Dirigenza (13)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Diego Werlen,
Adrian Müller,
Michael Benz,
Adrian Berger,
Alexander Schüpbach
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.03.1966
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.012.256-8
IDI/IVA
CHE-105.974.720
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Begleitung von Projekten in den Bereichen Bau, Raum und Umwelt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 20.06.2007 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | <2004 | 19.06.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bächtold & Moor AG Ingenieure Planer ETH/SIA/usic
- Bächtold AG Ingenieure ETH/SIA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bächtold & Moor AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006031175, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bächtold & Moor AG, in Bern, CHE-105.974.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Rolf, von Kirchleerau, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Nicolas, von Obersiggenthal, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werlen, Diego, von Bürchen, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005879354, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bächtold & Moor AG, in Bern, CHE-105.974.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sennhauser, Ulrich, von Zürich, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaberg, Peter, von Röthenbach im Emmental, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Michael, von Oberriet (SG), in Ringgenberg BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Adrian, von Hasle bei Burgdorf, in Münchenbuchsee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Adrian, von Linden, in Riggisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005827473, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bächtold & Moor AG Ingenieure Planer ETH/SIA/usic, in Bern, CHE-105.974.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593707).
Statutenänderung:
23.08.2023.
Firma neu:
Bächtold & Moor AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung und Begleitung von Projekten in den Bereichen Bau, Raum und Umwelt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.