Succursale (2)
Informazioni su Bachmann Gestion AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bachmann Gestion AG
- Bachmann Gestion AG opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Luzern.
- L’azienda è stata costituita nel 29.09.1995 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 02.09.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-106.826.571.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: CPM Projekt Management AG, Cubix Systems AG, DERTOUR Suisse AG, Zweigniederlassung Kuoni Reisen, Luzern.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Andrea Bachmann,
Alain Peter Bachmann,
Hans Bachmann,
Jürg Bruno Hadorn,
Manuela Wicki
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.09.1995
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.018.157-8
IDI/IVA
CHE-106.826.571
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Bewirtschaften von Liegenschaften, Beteiligungen und anderen Vermögensgegenständen. Sie kann Beratungs-, Treuhand- und Sanierungsdienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Franz Haas Treuhand | Meggen | <2004 | 22.05.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bachmann Partner Sachwalter und Treuhand AG
- Bachmann & Co AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bachmann Gestion AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006119213, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bachmann Gestion AG, in Luzern, CHE-106.826.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772643).
Domizil neu:
Pilatusstrasse 5, 6002 Luzern.
Numero di pubblicazione: HR02-1005772643, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bachmann Gestion AG, in Luzern, CHE-106.826.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005354220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Stefan, von Kriens, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Irene, von Buchrain, in Buchrain, mit Kollektivprokura zu zweien;
Omlin, Albin, von Sachseln, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Andrea, von Luzern, Meggen und Zofingen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005354220, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bachmann Partner Sachwalter und Treuhand AG, in Luzern, CHE-106.826.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335747).
Statutenänderung:
03.12.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rychener Expo-X AG, in Rümlang (CHE-106.500.537), gemäss Fusionsvertrag vom 03.12.2021 und Bilanz per 01.07.2021. Aktiven von CHF 3'769'905.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'668'382.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Bachmann Gestion AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Bewirtschaften von Liegenschaften, Beteiligungen und anderen Vermögensgegenständen. Sie kann Beratungs-, Treuhand- und Sanierungsdienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Marcel, von Gettnau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Alain, von Luzern, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Bachmann, Hans, von Meggen und Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.