Informazioni su Bacher Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bacher Immobilien AG
- Bacher Immobilien AG opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Thun.
- La dirigenza dell’azienda Bacher Immobilien AG fondata il 05.03.1965 è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 13.01.2017. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-103.589.564.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.03.1965
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.000.359-1
IDI/IVA
CHE-103.589.564
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien sowie Erstellung von Neubauten, Ausführung von Umbauten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 05.12.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Reoplan Holding AG | Bern | <2004 | 04.12.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bacher AG Thun
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bacher Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3281295, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bacher Immobilien AG, in Thun, CHE-103.589.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2013, Publ. 1217785).
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Streichung der Bemerkung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Nutzen- und Schadenbeginn 01.10.1974.]. [Streichung der Bemerkung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Die Prokuristen zeichnen nicht unter sich.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG].
Numero di pubblicazione: 1217785, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bacher Immobilien AG, in Thun, CH-092.3.000.359-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2005, S. 4, Publ. 3066178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reoplan Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3066178, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bacher Immobilien AG, in Thun, CH-092.3.000.359-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2002, S. 4, Publ. 420280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacher, Hansruedi, von Fahrni, in Thun, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bacher, Jürg, von Fahrni, in Thun, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.