Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Athos Family & Business Services (Switzerland) AG
Lindenstrasse 16
6340 Baar
Informazioni su B.I.R.E.S. GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.01.2009
Cancellazione dal registro delle imprese
12.04.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Baar
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.008.656-8
IDI/IVA
CHE-114.669.776
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf, Leasing, Verleasen, Vermietung und Miete von Gütern aller Art, insbesondere von Maschinen für die Industrie sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Umweltbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- B.I.R.E.S. Ltd. liab. Co in liquidation
- B.I.R.E.S. Sàrl en liquidation
- B.I.R.E.S. Ltd liab. Co
- B.I.R.E.S. GmbH
- B.I.R.E.S. Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: B.I.R.E.S. GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004609567, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
B.I.R.E.S. GmbH in Liquidation, in Baar, CHE-114.669.776, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544385). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3544385, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
B.I.R.E.S. GmbH, in Baar, CHE-114.669.776, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2016, Publ. 3039377).
Firma neu:
B.I.R.E.S. GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(B.I.R.E.S. Sàrl en liquidation) (B.I.R.E.S. Ltd. liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häni, Angela, von Rapperswil (BE), in Urdorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cornelis Jan, genannt Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
HP Services GmbH (CHE-148.226.738), in Baar, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 3039377, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Meldungs Nr. 3'034'653, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 11'102 vom 30.08.2016 B.I.R.E.S. GmbH, in Baar, CHE-114.669.776, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch-Fueter, Annina, von Bern, in Emmen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.