Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su AWK Politraffic AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.12.1999
Cancellazione dal registro delle imprese
04.07.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.022.599-6
IDI/IVA
CHE-105.318.007
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Beratungs- und Ingenieurunternehmens für Informationssysteme, insbesondere für Stassen- und Bahnverkehr sowie für Sicherheitsorgane.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PKF Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | <2004 | 03.07.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- AWK Politraffic Ltd
- AWK Politraffic SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: AWK Politraffic AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2913668, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AWK Politraffic AG, in Zürich, CH-020.3.022.599-6, Beratungsunternehmen für Informationssysteme, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2003, S. 16, Publ. 946954). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die AWK Engineering AG, in Zürich (CH- 020.3.022.596-5), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 946954, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AWK Politraffic AG, in Zürich, Beratungs- und Ingenieurunternehmen für Informationssysteme, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2002, S. 19, Publ. 512654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazan, Samuel, von Wittenbach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Gertrud, von Marbach LU und Feuerthalen, in Zell ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baresic, Ljubica, von Uetikon am See, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossen, Alexandra Anna-Maria, von Kandersteg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Michael Benjamin, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Roman, von Appenzell, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mezoughi-Fioritto, Isabella Lucina, von Galgenen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vukotic, Silvia, von Corbeyrier, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Kurt, von Sursee, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gisikon, ohne eingetragene Funktion];
Emmenegger, Roger, von Wölflinswil, in Küttigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Hiller, Beat, von Aarau, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Kleiner, Dr. Paul, von Schaffhausen und Egliswil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Riedweg, Hanspeter, von Escholzmatt, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Steiner, Walter, von Mastrils, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AWK Politraffic AG, in Zürich, Betrieb eines Beratungs- und Ingenieurunternehmens für Informationssysteme, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2001, S. 3882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guhl, Bernhard, von Schlatt TG, in Windisch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläusli, Max, von Zürich und Zuzgen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grunder, Roland, von Bäretswil, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arrigoni, André Charles, von Leytron, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baresic, Ljubica, von Uetikon am See, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Güggi, Yves-Alain, von Grenchen, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heynen, Michael, von Visp, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Roman, von Killwangen, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Max, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitzmüller, Sara, von Wattwil, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.