Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Avery Dennison Holding AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.1966
Cancellazione dal registro delle imprese
05.12.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Steinhausen
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.908.530-8
IDI/IVA
CHE-102.340.714
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Errichtung, Finanzierung und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland, insbesondere auf dem Gebiete von Unternehmen für die Herstellung sowie den Vertrieb von chemischen Produkten und Selbstklebeartikeln, sowie Vergabe von Lizenzen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 28.07.2010 | 04.12.2012 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 27.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Avery Dennison Holding Ltd in liquidation
- Avery Dennison Holding SA en liquidation
- Avery Dennison Holding AG
- Avery Holding AG
- Avery Holding AG.
- Fasson Novico AG
- Fasson Novico AG.
- Fasson Schweiz AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Avery Dennison Holding AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6960558, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Avery Dennison Holding AG in Liquidation, in Steinhausen, CH-020.3.908.530-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 21, Publ. 5747256). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5747256, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Avery Dennison Holding AG in Liquidation, in Steinhausen, CH-020.3.908.530-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 29, Publ. 5409224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5409224, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Avery Dennison Holding AG, in Steinhausen, CH-020.3.908.530-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2008, S. 19, Publ. 4519370).
Firma neu:
Avery Dennison Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Avery Dennison Holding SA en liquidation) (Avery Dennison Holding Ltd in liquidation).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.12.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Paul, von Berg TG, in Gottlieben, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Miller, Susan Calabrese, amerikanische Staatsangehörige, in San Marino (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Müller, Dr. Thomas, von Winterthur und Bussnang, in Zug, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].