Indirizzo
c/o Commune de Mies
Route du Village 1
1295 Mies
Informazioni su Association du Théâtre de Terre Sainte
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Association du Théâtre de Terre Sainte
- Association du Théâtre de Terre Sainte a Mies è una Associazione nel ramo «Attività creative, artistiche e di intrattenimento». Association du Théâtre de Terre Sainte è attiva.
- Association du Théâtre de Terre Sainte è stata costituita nel 17.10.2019.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 24.08.2020.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Association du Théâtre de Terre Sainte.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del comitato
Pierre-Alain Schmidt,
Jean-Claude Trotti,
Patrick Messmer,
Pierre Etienne Gschwind,
Samantha Kuchárik-Mengotti
i più recenti aventi diritto di firma
Pierre-Alain Schmidt,
Jean-Claude Trotti,
Patrick Messmer,
Pierre Etienne Gschwind,
Samantha Kuchárik-Mengotti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.10.2019
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Mies
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.187.329-2
IDI/IVA
CHE-235.542.550
Ramo economico
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'association a pour but la promotion des activités théâtrales et de la culture dans la région de Terre Sainte en proposant et en faisant organiser des spectacles, soit des pièces de théâtre, de la variété, de l'humour, ou tout événement culturel ou de divertissement.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Association du Théâtre de Terre Sainte
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004963676, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Association du Théâtre de Terre Sainte, à Mies, CHE-235.542.550 (FOSC du 04.08.2020, p. 0/1004951469). Statuts modifiés le 23 juillet 2020 sur un point non soumis à publication.
Numero di pubblicazione: HR02-1004951469, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Association du Théâtre de Terre Sainte, à Mies, CHE-235.542.550 (FOSC du 22.10.2019, p. 0/1004742737). Marchand Thomas n'est plus membre du comité;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR01-1004742737, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Association du Théâtre de Terre Sainte, à Mies, Route du Village 1, c/o Commune de Mies, 1295 Mies, CHE-235.542.550. Nouvelle association. Statuts du 11 avril 2019.
But:
l'association a pour but la promotion des activités théâtrales et de la culture dans la région de Terre Sainte en proposant et en faisant organiser des spectacles, soit des pièces de théâtre, de la variété, de l'humour, ou tout événement culturel ou de divertissement.
Ressources:
le produit de ses activités (notamment vente d'abonnements et de billets), dons et legs, subentions publiques, sponsoring privé.
Membres du comité avec signature collective à deux:
Schmidt Pierre-Alain, de et à Mies, président, Gschwind Pierre Etienne, de Winterthour, à Arzier-Le Muids, Kuchárik-Mengotti Samantha, de Poschiavo, à Commugny, Marchand Thomas, de Vuarrens, à Coppet, Messmer Patrick, de Vevey, à Gland, Trotti Jean-Claude, de et à Coppet, et Wohlschlag Xavier, de Genève, à Commugny.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.