Informazioni su Aspekt Personalberatung AG in Liquidation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Aspekt Personalberatung AG in Liquidation
- Aspekt Personalberatung AG in Liquidation opera nel settore «Intermediazione lavoratori temporanei» ed è attualmente in liquidazione. La sede è a Wetzikon ZH.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.10.1989.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.08.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-106.052.042.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Liquidatore
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.10.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wetzikon (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.901.914-4
IDI/IVA
CHE-106.052.042
Ramo economico
Intermediazione lavoratori temporanei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Laufbahnberatung, Coaching, Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kronenberger Treuhand AG | Luzern | 20.01.2014 | 19.11.2018 | |
Beat E. Vogt, Dipl. Bücherexperte | Maur | 16.11.2004 | 19.01.2014 | |
OEK Oehler Treuhand + Allfinanz AG | Illnau-Effretikon | <2004 | 15.11.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Aspekt Personalberatung AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aspekt Personalberatung AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: LS01-0000044413, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 17.08.2023 Öffentlich einsehbar bis: 17.08.2028 Meldungsnummer: Liquidationsschuldenruf Aspekt Personalberatung AG in Liquidation Organisation in Auflösung: Aspekt Personalberatung AG in Liquidation CHE-106.052.042 Dorfstrasse 63
Kontaktstelle: Aspekt Personalberatung AG in Liquidation, Dorfstrasse 63,
Numero di pubblicazione: HR02-1005805832, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aspekt Personalberatung AG, in Wetzikon (ZH), CHE-106.052.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501157).
Firma neu:
Aspekt Personalberatung AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.07.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Ernst, von Oberegg, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.