Informazioni su Lentia Liegenschaften AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lentia Liegenschaften AG
- Lentia Liegenschaften AG ha sede a Brugg AG ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Lentia Liegenschaften AG è composta da 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 14.06.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Lentia Liegenschaften AG è iscritta con l’IDI CHE-158.985.509.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Durent AG, Gross Generalunternehmung AG, Gross Liegenschaften AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dejan Dukov,
Nunzio Lo Chiatto,
Marc Pascal Wartmann,
Patrick Pavel Krähenmann
i più recenti aventi diritto di firma
Dejan Dukov,
Nunzio Lo Chiatto,
Marc Pascal Wartmann,
Patrick Pavel Krähenmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.04.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Brugg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.035.354-0
IDI/IVA
CHE-158.985.509
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Finanzieren, das Halten, das Verwalten, die Vermietung, das Vermitteln, das Veräussern von Immobilien und das Erstellen von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmen übernehmen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 31.05.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gruber Partner AG | Aarau | 24.04.2012 | 30.05.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lentia Liegenschaften Ltd
- Lentia Liegenschaften SA
- Artoz Crea AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lentia Liegenschaften AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005216412, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Lentia Liegenschaften AG, in Brugg, CHE-158.985.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kufferath, Doris, deutsche Staatsangehörige, in Lenzburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tundo, Marc, von Emmen, in Unterlunkhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Domenic, von Rümlang, in Gontenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005198714, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Artoz Crea AG, in Lenzburg, CHE-158.985.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981612).
Statutenänderung:
27.04.2021.
Firma neu:
Lentia Liegenschaften AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Lentia Liegenschaften SA) (Lentia Liegenschaften Ltd).
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Kirchgasse 7, 5200 Brugg AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Finanzieren, das Halten, das Verwalten, die Vermietung, das Vermitteln, das Veräussern von Immobilien und das Erstellen von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmen übernehmen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Bernhard, von Neckertal, in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kufferath, Hans-Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sacher, Martin, von Zuzgen, in Schinznach Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber Partner AG (CHE-107.082.755), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lo Chiatto, Nunzio, von Worb, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dukov, Dejan, von Gurmels, in Gurmels, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenmann, Patrick, von Aadorf, in Wängi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wartmann, Marc, von Bauma, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.