Informazioni su Arnold Ehrat AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Arnold Ehrat AG
- Arnold Ehrat AG ha sede a Wädenswil, è attiva e opera nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega».
- Arnold Ehrat AG ha 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 22.06.2018. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-108.722.787.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.03.1958
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wädenswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.907.481-2
IDI/IVA
CHE-108.722.787
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die mechanische Präzisionsbearbeitung von Metallen und Kunststoffen, die Fabrikation von Apparaten, Vorrichtungen, Messlehren und Bestandteilen im Prototyp- und Serienbau, sowie der Vertrieb derartiger Produkte. Die Gesellschaft kann sich ferner an anderen Industrie- und Handelsunternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Tochtergesellschaften gründen, sowie Grundstücke kaufen, verkaufen und verwalten. Überdies kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder welche direkt oder indirekt mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bingisser Treuhand AG | Einsiedeln | 22.06.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | <2004 | 22.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ehrat Arnold AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arnold Ehrat AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4307415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arnold Ehrat AG, in Wädenswil, CHE-108.722.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, Publ. 2064893). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bingisser Treuhand AG (CHE-189.813.100), in Einsiedeln, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2064893, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arnold Ehrat AG, in Wädenswil, CHE-108.722.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, Publ. 6266536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrat, Rolf, von Horgen und Lohn SH, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ehrat-Baumann, Doris, von Horgen und Lohn SH, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfenninger, Walter, von Wald ZH, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfenninger, Rita, von Wald ZH, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6266536, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arnold Ehrat AG, in Wädenswil, CH-020.3.907.481-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 37, Publ. 4796558).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrat-Baumann, Doris, von Horgen und Lohn SH, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Pfenninger, Walter, von Wald ZH, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.