Indirizzo
Chemin du Bois d'Amont 2
1731 Ependes FR
Informazioni su Aresa Treuhand AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Aresa Treuhand AG
- Aresa Treuhand AG ha sede a Ependes FR ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Servizi fiduciari».
- La dirigenza dell’azienda Aresa Treuhand AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 20.04.1989.
- Il 06.09.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Aresa Treuhand AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-101.587.100.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Anastasia Rodríguez Granados,
Bernard Beiner,
Larisa Ivanova
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.04.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bois-d'Amont
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.136.293-3
IDI/IVA
CHE-101.587.100
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Tous mandats pour affaires financières et fiduciaires, gestion de fortune, achat, vente, location, courtage et gérance d'immeubles; exploitation de brevets, droits et licences.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Arvena Treuhand GmbH in Liquidation | Krattigen | 28.04.2009 | 06.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Aresa Fiduciary Ltd
- Aresa Fiduciaire SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aresa Treuhand AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006123753, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Aresa Treuhand AG , à Bois-d'Amont, CHE-101.587.100 (FOSC du 16.11.2021, p. 0/1005334955).
Nouvelle personne inscrite:
Rodríguez Granados Anastasia, de Bois-d'Amont, à Champvent, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005334955, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Aresa Treuhand AG , à Bois-d'Amont, CHE-101.587.100 (FOSC du 07.01.2021, p. 0/1005065528).
Personne inscrite modifiée:
Beiner Bernard, administrateur, signature individuelle, maintenant à Bois d'Amont (fusion de commune), désormais administrateur, président, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Ivanova Larisa, de Schüpfen, à Bois d'Amont, administratrice, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005065528, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Aresa Treuhand AG , à Ependes (FR), CHE-101.587.100 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Inscription d'office par suite de la fusion des communes d'Arconciel, Ependes et Senèdes entrée en vigueur le 01.01.2021.
Nouvelle dénomination du siège:
Bois-d'Amont.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.