Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o DTK Rechtsanwälte AG
Bahnhofplatz 9
8001 Zürich
Informazioni su ARECON AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.05.2007
Cancellazione dal registro delle imprese
11.01.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.030.998-9
IDI/IVA
CHE-113.629.780
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Anlageberatung und Vermögensverwaltung (Portfoliomanagement), für private und institutionelle Kunden. Gründung und Verwaltung von Gesellschaften für eigene und fremde Rechnung, Halten von Mehr- oder Minderheitsbeteiligungen an anderen Gesellschaften und Finanzberatung jeder Natur. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, nutzen, veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern undverwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 16.06.2009 | 10.01.2016 | |
WPB AG | Zürich | 22.05.2007 | 15.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ARECON AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ARECON AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2586055, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ARECON AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.629.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605145). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1605145, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ARECON AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.629.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1326947).
Domizil neu:
c/o DTK Rechtsanwälte AG, Bahnhofplatz 9, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenhut, Mark, von Wald AR, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].
Numero di pubblicazione: 1326947, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ARECON AG, in Zürich, CHE-113.629.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256003).
Firma neu:
ARECON AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bianchet, Christoph, von Dagmersellen, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birker, Dagmar, von Küsnacht ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merino, Santiago Sandro, von Pfäfers, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DTK Rechtsanwälte AG (CHE-116.243.603), in Zürich, Liquidatorin.