Informazioni su Alpha & Omega Change Management GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Alpha & Omega Change Management GmbH
- Alpha & Omega Change Management GmbH ha sede a Dielsdorf, è attiva e opera nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- La dirigenza dell’azienda Alpha & Omega Change Management GmbH è composta da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 07.04.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Alpha & Omega Change Management GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-105.206.029.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.08.1999
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Dielsdorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.020.555-3
IDI/IVA
CHE-105.206.029
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Übernahme von Managementaufträgen, Unternehmensberatung im Bereich Ablauforganisation und Ausrichten der Produktepalette auf die Kundenbedürfnisse, Übernahme der Lohnadministration kleinerer und mittlerer Unternehmen sowie Durchführen von Ausbildungskursen für Dritte; kann sich bei andern Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alpha & Omega Change Management GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005141748, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alpha & Omega Change Management GmbH, in Dielsdorf, CHE-105.206.029, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S.21, Publ. 5611680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zryd, Ernst, von Frutigen, in Dielsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zryd, Oliver, von Frutigen, in Niederweningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: 5611680, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alpha & Omega Change Management GmbH, in Dielsdorf, CH-020.4.020.555-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.1999, S. 6051). Gemäss Erklärung vom 17.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alpha & Omega Change Management GmbH, in D i e l s d o r f, Freilerstrasse 29, 8157 Dielsdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
5.08.1999.
Zweck:
Übernahme von Managementaufträgen, Unternehmensberatung im Bereich Ablauforganisation und Ausrichten der Produktepalette auf die Kundenbedürfnisse, Übernahme der Lohnadministration kleinerer und mittlerer Unternehmen sowie Durchführen von Ausbildungskursen für Dritte;
kann sich bei andern Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 5.8.1999 Büromobiliar, eine Computeranlage, einen Drucker und ein Wiedergabecenter zum Preise von CHF 6'263. , wovon CHF 6'263.- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Zryd, Ernst, von Frutigen, in Dielsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-;
Zryd, Oliver, von Frutigen, in Niederweningen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.