Indirizzo
c/o c/o Vereinigung der mund- und fussmalenden Künstler in aller Welt (eingetragener Verein), VDMFK
Im Rietle 25
9494 Schaan
Su Allver Kollektivgesellschaft
- Allver Kollektivgesellschaft ha 0 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 01.10.2014.
- Oltre all’azienda Allver Kollektivgesellschaft sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Holz-Atelier Klaus-Peter Brandl, Vereinigung der mund- und fussmalenden Künstler in aller Welt (eingetragener Verein), VDMFK.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per Allver Kollektivgesellschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 20185358, (1)
Handelsregister 01/10/2014, Allver Kollektivgesellschaft, Schaan (FL-0002.204.666-1)Kollektivgesellschaft Repräsentanz/Zustelladresse neu: c/o Vereinigung der mund- und fussmalenden Künstler in aller Welt (eingetragener Verein), VDMFK, Im Rietle 25, 9494 Schaan.
Numero di pubblicazione: 20181031, (1)
Handelsregister 25/06/2014, Allver Kollektivgesellschaft, Schaan (FL-0002.204.666-1)Kollektivgesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: Batliner, Prof.Dr.Dr. Herbert Eduard, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, mit Einzelunterschrift;
Moosleithner, Franz Stefan, StA: Österreich, 9494 Schaan, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 20035912, (1)
Vaterland, 03.11.2006, 250, 2006 Öffentlichkeitsregisteramt, Neueintrag, 27.10.2006, 8032.340 Allver Kollektivgesellschaft, Schaan (FL-2.204.666) Zustelladresse: Im Rietle 25, 9494 Schaan.
Zweck:
Anlage und Verwaltung von Vermögen aller Art inklusive Immobilien, Übernahme und Halten von Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Rechten..
Wurde bestellt:
unbeschränkt haftender Gesellschafter, Einzelunterschrift, ALLFINA ALLG. FINANZIERUNGS TRUST REG., 9490 Vaduz, Liechtenstein.
Wurde bestellt:
unbeschränkt haftender Gesellschafter, Einzelunterschrift, Prof.Dr.Dr. Herbert Eduard Batliner, 9490 Vaduz, Liechtenstein.
Heimatland:
Liechtenstein.
Wurde bestellt:
unbeschränkt haftender Gesellschafter, Einzelunterschrift, Franz Stefan Mossleithner, 9494 Schaan, Liechtenstein.
Heimatland:
Oesterreich.
Wurde bestellt:
unbeschränkt haftender Gesellschafter, Einzelunterschrift, VDMFK EINGETRAGENER VEREIN, 9494 Schaan, Liechtenstein