Informazioni su AKULUS AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu AKULUS AG
- AKULUS AG da Stallikon opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 11.12.2012.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 01.11.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-440.688.410.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.12.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stallikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.038.628-3
IDI/IVA
CHE-440.688.410
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: AKULUS AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005873546, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AKULUS AG, in Stallikon, CHE-440.688.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868269).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher Bertocco, Monika, von Seon, in Murten, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005868269, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AKULUS AG, in Stallikon, CHE-440.688.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626642).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kucera, Béatrice Sibylle, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005626642, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AKULUS AG, in Stallikon, CHE-440.688.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004646548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breuer, Jürgen, von Trub, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.