Informazioni su beowa treuhand ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu beowa treuhand ag
- beowa treuhand ag è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi fiduciari». La sede si trova a Hondrich.
- La dirigenza dell’azienda beowa treuhand ag è composta da 7 persone. L’azienda è stata costuita nel 29.05.1995.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.08.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.569.483.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Peter Itten,
Rolf Schläppi,
David Brunner,
Hans Rudolf gen. Hansruedi Gertsch,
Therese Zurbuchen-Siegenthaler
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.05.1995
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Spiez
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.6.002.615-5
IDI/IVA
CHE-107.569.483
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandsektor, insbesondere in den Bereichen Buchhaltung, Steuerberatung, Betriebsmanagement und Unternehmensberatung und kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Rüegsegger Treuhand AG | Frutigen | 19.03.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trevision Treuhand und Revision AG | Reiden | 05.11.2012 | 18.03.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Agro-Treuhand Berner Oberland
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: beowa treuhand ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005809033, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
beowa treuhand ag, in Spiez, CHE-107.569.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005484892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilt, Sonja, von Oberlangenegg, in Iseltwald, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schopfer, Johann, von Saanen, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Ulrich, von Diemtigen, in Matten (St. Stephan), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Allmen, Rudolf, von Lauterbrunnen, in Erlenbach im Simmental, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Itten, Peter, von Spiez, in Hondrich (Aeschi bei Spiez), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schläppi, Rolf, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005484892, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
beowa treuhand ag, in Spiez, CHE-107.569.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircher, Angelika, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilt, Sonja, von Oberlangenegg, in Iseltwald, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Itten, Peter, von Spiez, in Hondrich (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005011535, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
beowa treuhand ag, in Spiez, CHE-107.569.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912363).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der KMU-Treuhand Berner Oberland AG, in Spiez (CHE-109.306.664), gemäss Fusionsvertrag vom 10.10.2020 und Bilanz per 30.06.2020. Aktiven von CHF 346'065.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 114'880.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.