Informazioni su agentur meo verlag ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu agentur meo verlag ag
- agentur meo verlag ag da Olten opera nel ramo «Esercizio di una editoria (analogo/digitale)» ed è attiva.
- agentur meo verlag ag è stata costituita nel 08.07.1995.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 27.08.2018. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-108.346.000.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.07.1995
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Olten
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-249.3.001.730-5
IDI/IVA
CHE-108.346.000
Ramo economico
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Planung, Produktion und Vertrieb von Druckerzeugnissen sowie Handel mit Produkten der Werbung und der Information. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Anton Kofmel Treuhand | Wangen bei Olten | <2004 | 13.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Meo Verlag
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: agentur meo verlag ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4436147, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
agentur meo verlag ag, in Olten, CHE-108.346.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2018, Publ. 4246395).
Domizil neu:
Reiserstrasse 4, 4600 Olten.
Numero di pubblicazione: 4246395, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
agentur meo verlag ag, in Olten, CHE-108.346.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, Publ. 4825808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baselgia Emch, Daniela, von Sumvitg und Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Maja, von Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4825808, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Meo Verlag, in Olten, CH-249.3.001.730-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2000, S. 3263).
Statutenänderung:
7.01.2009.
Firma neu:
agentur meo verlag ag. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.01.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anton Kofmel Treuhand, in Wangen bei Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Markus, von Starrkirch-Wil und Mühledorf SO, in Starrkirch-Wil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Olten];
Baselgia Emch, Daniela, von Sumvitg, Mühledorf SO und Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.