Succursale (3)
Informazioni su Acuitis Suisse SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Acuitis Suisse SA
- Acuitis Suisse SA ha sede a Nyon, è attiva e opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.07.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-102.629.623.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Acousticentre Suisse SA, Acuitis Suisse SA, succursale de Nyon, Auzen SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Nyon
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.033.941-5
IDI/IVA
CHE-102.629.623
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation de commerces ayant pour activité tous services dans le domaine de l'optique et de l'audition ainsi que vente de matériel s'y rapportant
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidexaudit révision SA | Lausanne | 27.04.2015 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidexaudit révision SA, succursale de Lausanne | Lausanne | 17.11.2009 | 26.04.2015 | |
KPMG SA | Lancy | 05.12.2006 | 16.11.2009 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | <2004 | 04.12.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Acuitis Genève SA
- Photo Service Suisse SA
- Pharmacie Brun S.A., Succr de Hahn
- Pharmacie Brun SA, succr de Hahn
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Acuitis Suisse SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005803725, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Acuitis Suisse SA, à Nyon, CHE-102.629.623 (FOSC du 21.09.2015, p. 0/2383381). Calamand Sophie signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: 2383381, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Acuitis Suisse SA, à Nyon, CHE-102.629.623 (FOSC du 27.04.2015, p. 0/2120365). Abittan Jonathan est maintenant à Genève.
Numero di pubblicazione: 2120365, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Acuitis Suisse SA, à Nyon, CHE-102.629.623 (FOSC du 23.01.2015, p. 0/1948801). Eura Audit Suisse SA, succursale de Lausanne (CH-550-0046928-3) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fidexaudit révision SA (CHE-102.868.553), à Lausanne.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.