Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Markus Zwicky
Gartenstrasse 4
6304 Zug
Informazioni su Abag Aktiengesellschaft für Anlagen und Beteiligungen in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.01.1972
Cancellazione dal registro delle imprese
10.04.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.902.036-5
IDI/IVA
CHE-211.525.294
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Anlagen aller Art. Die Gesellschaft kann ferner Handels- und Finanzgeschäfte durchführen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Abag Aktiengesellschaft für Anlagen und Beteiligungen in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3458955, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Abag Aktiengesellschaft für Anlagen und Beteiligungen in Liquidation, in Zug, CHE-211.525.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421217).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 20.03.2017 Aktiven von CHF 191'221.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 187'000.00 auf die AB Aktiengesellschaft für Anlagen und Beteiligungen, in Zug (CHE-102.359.317).
Gegenleistung:
keine. Nachdem der Grund für den Wiedereintrag weggefallen ist, wird die Gesellschaft gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3421217, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Abag Aktiengesellschaft für Anlagen und Beteiligungen in Liquidation, in Zug, CHE-211.525.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2394959).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metz, Markus Christoph, von Jenaz, in Binningen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Teufen (AR)].
Numero di pubblicazione: 2394959, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Abag Aktiengesellschaft für Anlagen und Beteiligungen in Liquidation, in Zug, UID-211.525.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.1993, S. 2327).
Domizil neu:
c/o Markus Zwicky, Gartenstrasse 4, 6304 Zug. Die Gesellschaft wird gemäss Entscheid des Kantonsgerichts Zug vom 18.08.2015 und 24.08.2015 wieder in das Handelsregister eingetragen.. [gestrichen: Die Gesellschaft wird nach abgeschlossener Liquidation wieder gelöscht.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meienberg, Max, von Neuheim, in Steinhausen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nideröst, Urs, von Schwyz, in Unterägeri, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Josef A., von Weggis, in Oberarth, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metz, Markus Christoph, von Jenaz, in Teufen AR, Liquidator, mit Einzelunterschrift.