Informazioni su 8Venture SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu 8Venture SA
- 8Venture SA da Cudrefin opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 27.02.2017.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.04.2019. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda 8Venture SA è iscritta con l’IDI CHE-233.186.384.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: Angi Building Services Sàrl, ASETIS Energie Sàrl, CCX Inclusive Business Sàrl.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.02.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Cudrefin
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.172.305-1
IDI/IVA
CHE-233.186.384
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but d'effectuer toutes les opérations et les transactions dans le domaine du développement et de la fondation d'entreprise, la gestion, la vente et la cession de participations de tout genre en tant que société holding, notamment dans le conseil stratégique, le financement, l'accompagnement avant et pendant la phase de démarrage (startup) et la transition vers l'activité régulière, les conseils de vente et d'acquisition d'entreprise (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- 8Venture Ltd
- 8Venture AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: 8Venture SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004613086, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
8Venture SA, à Cudrefin, CHE-233.186.384 (FOSC du 02.03.2017, p. 0/3380317). La signature de Fürst Mario est radiée.
Numero di pubblicazione: 3380317, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
8Venture SA(8Venture AG) (8Venture Ltd), à Cudrefin, chemin Es Vignettes 6, 1588 Cudrefin, CHE-233.186.384. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
26 janvier 2017.
But:
la société a pour but d'effectuer toutes les opérations et les transactions dans le domaine du développement et de la fondation d'entreprise, la gestion, la vente et la cession de participations de tout genre en tant que société holding, notamment dans le conseil stratégique, le financement, l'accompagnement avant et pendant la phase de démarrage (startup) et la transition vers l'activité régulière, les conseils de vente et d'acquisition d'entreprise (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée, fax ou email, dans la mesure où leurs noms et adresses sont connus, à défaut par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
Kjelsberg Bent, de Winterthour, à Cudrefin, avec signature individuelle. Signature individuelle est conférée à Fürst Mario, d'Allemagne, à Hersbruck (Allemagne). Selon déclaration du 26 janvier 2017, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.