Informazioni su 360 Silver Coast Capital GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu 360 Silver Coast Capital GmbH
- 360 Silver Coast Capital GmbH con sede a Horgen è attiva. 360 Silver Coast Capital GmbH è attiva nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito».
- L’azienda è stata costituita nel 29.03.2022.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 12.01.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-251.944.869.
- 12 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: 360 Virtus GmbH, 360 Vitae GmbH, Gartenideen AG.
Dirigenza (4)
Amministrazione
Roberto Puga,
Tamara Santos Pereira,
Kevin Dos Santos Pereira
i più recenti aventi diritto di firma
Roberto Puga,
Tamara Santos Pereira,
Kevin Dos Santos Pereira
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.03.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Horgen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.076.868-0
IDI/IVA
CHE-251.944.869
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanz- und Beratungsdienstleistungen für natürliche und juristische Personen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- 360 Immo GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: 360 Silver Coast Capital GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005650167, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
360 Immo GmbH, in Horgen, CHE-251.944.869, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440292).
Statutenänderung:
23.12.2022.
Firma neu:
360 Silver Coast Capital GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanz- und Beratungsdienstleistungen für natürliche und juristische Personen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelch, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Puga, Roberto, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dos Santos Pereira, Kevin, portugiesischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Manieri, John, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.