Renseignements sur Gian-Marco Winkler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gian-Marco Winkler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005308540, Registre du commerce Argovie, (400)
TV Hi-Fi Video U. Baumann AG, in Boniswil, CHE-106.713.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, S.0, Publ. 6255396).
Statutenänderung:
29.09.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Handel, Reparatur und Installation von Geräten der Unterhaltungs- und Industrieelektronik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen mit gleichen oder ähnlichen Zwecken beteiligen, sich mit solchen vereinigen oder solche Unternehmen selbst gründen, erwerben oder pachten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern oder zu erleichtern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Teilaktiven und Teilpassiven gemäss Aufspaltungsbilanz per 30.09.1990 der Kollektivgesellschaft "Wilba TV-Radio-Service U. Baumann, U. Wild", in Möriken-Wildegg, zum Preise von CHF 110'869.50, wovon CHF 50'000.-- als Sacheinlage angerechnet werden.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.08.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Urs, von Schafisheim, in Boniswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Dora, von Schafisheim, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
UTA Treuhand AG Lenzburg (CHE-107.117.282), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Gian-Marco, von Blumenstein, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005247862, Registre du commerce Argovie, (400)
Fernseh-Genossenschaft Boniswil, in Boniswil, CHE-102.154.353, Genossenschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Monika, von Ersigen, in Boniswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmuziger, Marc, von Aarau, in Boniswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Beat, von Hohenrain, in Boniswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Gian-Marco, von Blumenstein, in Boniswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.