Renseignements sur Urs Baumann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Baumann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Baumann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005308540, Registre du commerce Argovie, (400)
TV Hi-Fi Video U. Baumann AG, in Boniswil, CHE-106.713.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, S.0, Publ. 6255396).
Statutenänderung:
29.09.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Handel, Reparatur und Installation von Geräten der Unterhaltungs- und Industrieelektronik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen mit gleichen oder ähnlichen Zwecken beteiligen, sich mit solchen vereinigen oder solche Unternehmen selbst gründen, erwerben oder pachten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern oder zu erleichtern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Teilaktiven und Teilpassiven gemäss Aufspaltungsbilanz per 30.09.1990 der Kollektivgesellschaft "Wilba TV-Radio-Service U. Baumann, U. Wild", in Möriken-Wildegg, zum Preise von CHF 110'869.50, wovon CHF 50'000.-- als Sacheinlage angerechnet werden.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.08.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Urs, von Schafisheim, in Boniswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Dora, von Schafisheim, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
UTA Treuhand AG Lenzburg (CHE-107.117.282), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Gian-Marco, von Blumenstein, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004458654, Registre du commerce Argovie, (400)
Genossenschaft Fernsehanlage Boniswil, in Boniswil, CHE-102.154.353, Genossenschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567845).
Statutenänderung:
12.06.2018.
Firma neu:
Fernseh-Genossenschaft Boniswil.
Zweck neu:
Gewährleistung eines guten Empfangs von in- und ausländischen Fernseh- und Radioprogrammen im Kommunikationsnetz der Genossenschaft sowie Anbieten von Datenkommunikation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 87 Abs. 1 lit. j.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung der Genossenschafter.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Rundschreiben, über die Homepage oder durch Veröffentlichung im amtlichen Bezirksanzeiger.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrödinger, Dietmar, von Aadorf, in Boniswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Urs, von Schafisheim, in Boniswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmuziger, Marc, von Aarau, in Boniswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Argovie, (400)
Genossenschaft Fernsehanlage Boniswil, in B o n i s w i l, Schaffung eines guten Empfangs usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.1990, S. 59).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, René, von Uster, in Boniswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Max, von Neukirch an der Thur, in Boniswil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubler, Heinz, von Wohlen AG, in Boniswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Oskar, von Mägenwil, in Boniswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Schafisheim, in Boniswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Gerber, Ulrich, von Schangnau, in Boniswil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Theo, von Egliswil, in Boniswil, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertschi, Kerstin, von Freienbach und Dürrenäsch, in Boniswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.