Renseignements sur Bruno Stutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Stutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005482811, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brauerei Seetal AG, in Hochdorf, CHE-100.514.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324547).
Firma neu:
Brauerei Seetal AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10.05.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Marcel, von Diemtigen, in Inwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stutz, Bruno, von Hochdorf und Schongau, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messmer, Daniel, von Hochdorf, in Mühlau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jutz, Marco, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1001323, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brauerei Seetal AG, in Hochdorf, CH-100.4.022.804-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, Publ. 6192082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dommen, Oskar, von Hohenrain und Pfeffikon, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurtner, Marcel, von Diemtigen, in Inwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stutz, Bruno, von Hochdorf und Schongau, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5558314, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brauerei Seetal AG, in Hochdorf, CH-100.4.022.804-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2006, S. 8, Publ. 3559678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Stefan, von Hochdorf, in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gwerder, Daniel, von Schlatt ZH, in Schlatt ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messmer, Daniel, von Hochdorf, in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Dommen, Oskar, von Hohenrain und Pfeffikon, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Patrick, von Kriens und Hitzkirch, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stutz, Bruno, von Hochdorf und Schongau, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Partner Treuhand AG, Luzern, in Luzern (CH-100.3.011.780-7), Revisionsstelle [bisher: in Luzern].