Renseignements sur Daniel Messmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Messmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005482811, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brauerei Seetal AG, in Hochdorf, CHE-100.514.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324547).
Firma neu:
Brauerei Seetal AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10.05.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Marcel, von Diemtigen, in Inwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stutz, Bruno, von Hochdorf und Schongau, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messmer, Daniel, von Hochdorf, in Mühlau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jutz, Marco, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5558314, Registre du commerce Lucerne, (100)
Brauerei Seetal AG, in Hochdorf, CH-100.4.022.804-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2006, S. 8, Publ. 3559678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Stefan, von Hochdorf, in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gwerder, Daniel, von Schlatt ZH, in Schlatt ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messmer, Daniel, von Hochdorf, in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Dommen, Oskar, von Hohenrain und Pfeffikon, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Patrick, von Kriens und Hitzkirch, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stutz, Bruno, von Hochdorf und Schongau, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Partner Treuhand AG, Luzern, in Luzern (CH-100.3.011.780-7), Revisionsstelle [bisher: in Luzern].
Numéro de publication: 2069740, Registre du commerce Lucerne, (100)
Seetaler Bier GmbH, in Hochdorf, Herstellung und Vertrieb von Regionalbier, insbesondere des Seetaler Biers, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 08.12.2003, S. 10, Publ. 2018162).
Statutenänderung:
6.01.2004.
Firma neu:
Brauerei Seetal AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Regionalbier, insbesondere von Seetaler-Bier sowie Betrieb von Restaurants;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum;
Handel mit Waren aller Art.
Aktienkapital neu:
CHF 180'000.-- [bisher: CHF 180'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'000.--.
Aktien:
4'500 Namenaktien zu CHF 40.--. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. Mit Beschluss vom 06.01.2004 hat die Gesellschafterversammlung der Seetaler Bier GmbH, in Hochdorf, die Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das bisherige Stammkapital ist in Aktienkapital umgewandelt worden. Die Stammanteile sind aufgehoben. Das Unternehmen wird mit sämtlichen Aktiven und Passiven gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 09.12.2003 fortgeführt. Das Aktienkapital ist gemäss Umwandlungsbilanz voll gedeckt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Stefan, von Hochdorf, in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 45'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Jutz, Marco, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 45'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Messmer, Daniel, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 45'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Wey, Beat, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 45'000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Partner Treuhand AG, Luzern, in Luzern, Revisionsstelle.