Renseignements sur Kurt Spichiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Spichiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005219144, Registre du commerce Argovie, (400)
Schilling AG Birr, in Birr, CHE-107.329.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812599). [Infolge Gemeindefusion vom 01.01.2021 neuer Heimatort Langenthal].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spichiger, René, von Langenthal, in Lupfig, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obersteckholz, in Birrhard, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Spichiger, Kurt, von Langenthal, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obersteckholz].
Numéro de publication: HR02-1004812599, Registre du commerce Argovie, (400)
Schilling AG Birr, in Birr, CHE-107.329.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Bruno, von Münsterlingen, in Umiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spichiger, Kurt, von Obersteckholz, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6439444, Registre du commerce Zurich, (20)
TJC The Job Company AG, in Regensdorf, CH-020.3.031.522-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 26, Publ. 5896974).
Firma neu:
TJC The Job Company AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.11.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Völler, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bähler, Urs, von Wattenwil, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pajung-Hirschmann, Elisabeth Monika, deutsche Staatsangehörige, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Römer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spichiger, Kurt, von Obersteckholz, in Walterswil SO, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].