Kurt Spichiger
domicilié à Zofingen, de Langenthal Mandats actifs: Schilling AG Birr, Agilita AG Connecté à: René Spichiger, Nadja Monika Leu, Simon Urs Hammer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Spichiger" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Spichiger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kurt Spichiger" à jour.Vous suivez maintenant "Kurt Spichiger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kurt Spichiger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kurt Spichiger
Autres travaux de construction
Fourniture de services informatiques
Autres travaux de construction
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Kurt Spichiger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kurt Spichiger
Numéro de publication: HR02-1005219144, Registre du commerce Argovie, (400)
Schilling AG Birr, in Birr, CHE-107.329.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812599). [Infolge Gemeindefusion vom 01.01.2021 neuer Heimatort Langenthal].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spichiger, René, von Langenthal, in Lupfig, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obersteckholz, in Birrhard, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Spichiger, Kurt, von Langenthal, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obersteckholz].
Numéro de publication: HR02-1004812599, Registre du commerce Argovie, (400)
Schilling AG Birr, in Birr, CHE-107.329.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Bruno, von Münsterlingen, in Umiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spichiger, Kurt, von Obersteckholz, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6439444, Registre du commerce Zurich, (20)
TJC The Job Company AG, in Regensdorf, CH-020.3.031.522-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 26, Publ. 5896974).
Firma neu:
TJC The Job Company AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.11.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Völler, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bähler, Urs, von Wattenwil, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pajung-Hirschmann, Elisabeth Monika, deutsche Staatsangehörige, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Römer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spichiger, Kurt, von Obersteckholz, in Walterswil SO, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].