Renseignements sur Urs Soder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Soder
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Soder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1289355, Registre du commerce Argovie, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CHE-102.366.323, Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 2, Publ. 5853666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar (Nichtmitglied) ohne Zeichnungsberechtigung];
Sacher, Martin, von Zuzgen, in Zeiningen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5853666, Registre du commerce Argovie, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CH-400.5.001.926-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.1996, S. 6565).
Statutenänderung:
31.05.2010.
Domizil neu:
c/o Hans Metzger, Tannenhof 1350, 4313 Möhlin.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft erfolgen mündlich oder durch Schreiben. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 07.05.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Walter, von Rüegsau, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Ueli, von Bowil, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Peter, von Münchwilen AG, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Hans, von Möhlin, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Aktuar (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Registre du commerce Argovie, (400)
Urs Soder Handelsprodukte, in M ö h l i n , Waldhof, 4313 Möhlin, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Handel mit Produkten aller Art.
Eingetragene Personen:
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Soder, Christa, von Möhlin, in Möhlin, mit Einzelunterschrift.