Renseignements sur Peter Jegge
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Jegge
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5853666, Registre du commerce Argovie, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CH-400.5.001.926-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.1996, S. 6565).
Statutenänderung:
31.05.2010.
Domizil neu:
c/o Hans Metzger, Tannenhof 1350, 4313 Möhlin.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft erfolgen mündlich oder durch Schreiben. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 07.05.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Walter, von Rüegsau, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Ueli, von Bowil, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Peter, von Münchwilen AG, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Hans, von Möhlin, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Aktuar (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Registre du commerce Argovie, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, Genossenschaft (SHAB Nr.78 vom 3.4.1979 S.1046).
Domizil neu:
c/o Walter Reinhard, Rötihof 1783, 4313 Möhlin.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metzger, Fritz, von Möhlin, in Möhlin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Hans Rudolf, von Bowil, in Möhlin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schib, Alfred, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roduner-Gerber, Oskar, von Sennwald, in Rheinfelden, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Ernst, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Walter, von Rüegsau, in Möhlin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanzenried, Ueli, von Bowil, in Möhlin, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger, Hans, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Peter, von Münchwilen AG, in Rheinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.