Renseignements sur Martin Sacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Sacher
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Sacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005455319, Registre du commerce Argovie, (400)
Milchgenossenschaft Zeiningen, in Zeiningen, CHE-103.359.745, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S.2, Publ. 5942302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Niklaus (genannt Klaus), von Gansingen, in Zeiningen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Martin, von Zuzgen, in Zeiningen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schauli, Andreas, von Kaiseraugst und Zeiningen, in Zeiningen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3265155, Registre du commerce Argovie, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CHE-102.366.323, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1289355).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.02.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Hans, von Möhlin, in Möhlin, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sacher, Martin, von Zuzgen, in Zeiningen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1289355, Registre du commerce Argovie, (400)
Viehzuchtgenossenschaft Möhlin und Umgebung, in Möhlin, CHE-102.366.323, Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S. 2, Publ. 5853666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soder, Urs, von Möhlin, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldmann, Rafael, von Nottwil, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar (Nichtmitglied) ohne Zeichnungsberechtigung];
Sacher, Martin, von Zuzgen, in Zeiningen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.