Renseignements sur Fabienne Siegrist
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fabienne Siegrist
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005695690, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rüdisühli Architekten AG, in Basel, CHE-113.530.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Fabienne, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005375972, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rüdisühli Ibach Architekten BSA SIA AG, in Basel, CHE-113.530.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S.10, Publ. 4776710).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Firma neu:
Rüdisühli Architekten AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 133'013.67 und Passiven (ohne Eigenkapital) von CHF 20'806.22 des Architekturbüros Rüdisühli Ibach Architekten BSA SIA, in Basel, gemäss Vertrag vom 22.03.2007 mit Bilanz per 31.12.2006 zum Preis von CHF 112'207.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 12'207.45 als Forderung gutgeschrieben wrden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ibach, Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisühli, Alban, von Basel und Sennwald, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mergler, Doris-Petra, deutsche Staatsangehörige, in Allschwil, mit Einzelunterschrift;
Siegrist, Fabienne, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift.