Renseignements sur Christoph Ibach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Ibach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005392151, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Christoph Ibach Architekt, in Basel, CHE-414.601.627, c/o Christoph Ibach, St. Johanns-Ring 130, 4056 Basel, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Architektbüro einschliesslich Bauleitung.
Eingetragene Personen:
Ibach, Christoph, von Basel, in Basel, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005375972, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rüdisühli Ibach Architekten BSA SIA AG, in Basel, CHE-113.530.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S.10, Publ. 4776710).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Firma neu:
Rüdisühli Architekten AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 133'013.67 und Passiven (ohne Eigenkapital) von CHF 20'806.22 des Architekturbüros Rüdisühli Ibach Architekten BSA SIA, in Basel, gemäss Vertrag vom 22.03.2007 mit Bilanz per 31.12.2006 zum Preis von CHF 112'207.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 12'207.45 als Forderung gutgeschrieben wrden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ibach, Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisühli, Alban, von Basel und Sennwald, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mergler, Doris-Petra, deutsche Staatsangehörige, in Allschwil, mit Einzelunterschrift;
Siegrist, Fabienne, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4651392, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Verein Zämme - das andere Hotel, in Basel, CH-270.6.000.496-0, Verein (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2006, S. 6, Publ. 3515834).
Statutenänderung:
13.05.2008.
Name neu:
Verein DAS BREITE HOTEL.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ibach, Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pusterla, Max, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Born, Elisabeth genannt Lisbeth, von Pfäffikon, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michaud-Furter, Lucie, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirtschafts-Treuhand AG (CH-270.3.005.544-5), in Basel, Revisionsstelle.